Математика
Гость
18.10.2020
Помогите пожалуйста-Вычислите рацыональным способом: 680*17+300*34+680*33+300*16
Ответы:
680 * 17 + 300 * 34 + 680 * 33 + 300 * 16 = 

680 (17 + 33) + 300 (34 + 16) = 

680 * 50 + 300 * 50 = 

50 (680 + 300) = 

50 * 980 = 49000



Что я делал: 

1 строка - переписал пример

2 строка - вынес общие множители за скобку

3 строка - сложил слагаемые в скобках

4 строка - вынес общие множитель 50 за скобку

5 строка - сложил что осталось в скобке и умножил
680*17+300*34+680*33+300*16=680*(17+33)+300*(34+16)=680*50+300*50=50*(680+300)=50*980=49000.
Знаете ответ?
Сомневаетесь в ответе?
Найдите правильный ответ на вопрос Помогите пожалуйста-Вычислите рацыональным способом: 680*17+300*34+680*33+300*16 по предмету Математика, а если вы сомневаетесь в правильности ответов или ответ отсутствует, то попробуйте воспользоваться умным поиском на сайте и найти ответы на похожие вопросы.